System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
Rejestr zmian
Tytuł dokumentu | Zaktualizował | Data aktualizacji |
---|---|---|
zalacznik_do_deklaracji_na_podatek_lesny_dane_o_przedmiotach_opodatkowania_podlegajacych_opodatkowaniu_zdl-1 - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-15 14:50:50 |
informacja_o_lasach_il-1 | Oskar Grabarczyk | 2021-01-15 14:50:38 |
deklaracja_na_podatek_lesny_dl-1 | Oskar Grabarczyk | 2021-01-15 14:50:21 |
Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Recza z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia informacji o wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. oraz statystycznej liczbie dzieci. | Oskar Grabarczyk | 2021-01-15 14:25:08 |
Ogłoszenie - III przetarg ustny nieograniczony - działka budowlana nr 86/1 przy ul. Polnej w Reczu | Martyna Olejarnik | 2021-01-15 13:28:13 |
Ogłoszenie - II przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż dz. 8/2 Lubieniów | Martyna Olejarnik | 2021-01-15 13:26:51 |
Agnieszka Pater | 2021-01-15 12:44:10 | |
Agnieszka Pater | 2021-01-15 12:31:11 | |
Agnieszka Pater | 2021-01-15 12:27:43 | |
Rok 2014 - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:48 |
Kierownicy, Dyrektorzy i Prezesi jednostek organizacyjnych według stanu na dn. 31.12.2013 r. - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:42 |
Urząd Miejski - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:35 |
Redlak Agnieszka- Sekretarz - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:31 |
Józef Romanowski - Burmistrz Recza - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:29 |
Cichorzewska Leonarda- Skarbnik Miejski - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:27 |
Józef Romanowski - Burmistrz Recza - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:25 |
Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe złożone w terminie do 30.04.2014 r. według stanu na dn. 31.12.2013 r. - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:19 |
Bożena Karpińska - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:13 |
Jan Witek - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:10 |
Paweł Kubarski - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:07 |
Joanna Możdżyńska - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:05 |
Zofia Janina Misiek - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:46:01 |
Edmund Matczak - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:57 |
Andrzej Jan Stekiel - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:55 |
Andrzej Pater - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:51 |
Tomasz Smus - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:49 |
Maria Wojciechowska - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:47 |
Ilona Małgorzata Szupiluk - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:44 |
Marzena Mariola Barna - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:42 |
Agata Paszowska - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:40 |
Leon Kazimierz Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:38 |
Tadeusz Robaczek - Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:36 |
Radni Rady Miejskiej - Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:31 |
Ilona Małgorzata Szupiluk - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:23 |
Marzena Mariola Barna - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:20 |
Agata Paszowska - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:18 |
Leon Kazimierz Grzelak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:16 |
Tadeusz Robaczek - Przewodniczący Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:13 |
Maria Wojciechowska - Radna Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:10 |
Andrzej Pater - Radny Rady Miejskiej - dokument usunięty | Oskar Grabarczyk | 2021-01-14 10:45:08 |